Mitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI Mitglied | Mitglied | 20.06.2019 | 24.08.2022 | von 20.06.2019 bis 24.08.2022 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Vertreter |
Hauptausschuss | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2019 | 24.08.2022 | von 20.06.2019 bis 24.08.2022 |
Hauptausschuss | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Mitglieder |
Bürgerschaft | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI Mitglied | Mitglied | 20.06.2019 | 08.06.2024 | von 20.06.2019 bis 08.06.2024 |
Ausschuss für Finanzen und Vergabe | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI Mitglied | Mitglied | 20.06.2019 | 24.08.2022 | von 20.06.2019 bis 24.08.2022 |
Ausschuss für Finanzen und Vergabe | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |